A) सात
B) आठ
C) पाँच
D) दस
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-उप-प्रधानमंत्रियों की सूची-क्र. | उप-प्रधानमंत्री | कार्यकाल |
1. | सरदार वल्लभ भाई पटेल | 15/08/1947 से 15/1221950 |
2. | मोरारजी देसाई | 13/03/1967 से 19/07/1969 |
3. | जगजीवन राम (कनिष्ठ) | 24/01/1979 से 28/07/1979 |
4. | चैधरी चरण सिंह (वरिष्ठ) | 24/01/1979 से 28/07/1979 |
5. | वाई. बी. चव्हाण | 28/07/1979 से 14/01/1980 |
6. | चौधरी देवी लाल | 02/12/1989 से 01/08/1990 |
7. | चौधरी देवी लाल | 10/11/1990 से 21/06/1991 |
8. | लाल कृष्ण आडवाणी | 29/06/2002 से 22/05/2004 |
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec