A) एच. जे. कनिया
B) एम. पी. शास्त्री
C) के. सुब्बा राव
D) ए. के. सरकार
Correct Answer: A
Solution :
व्याख्या-भारत के अब तक के मुख्य न्यायाधीश की सूचीःनाम | कार्यकाल |
हरिलाल जे. कानिया | 26 जनवरी, 1950 - 6 नवंबर, 1951 |
एम. पतंजलि शास्त्री | 7 नवंबर, 1951 - 3 जनवरी, 1954 |
मेहर चंद महाजन | 4 जनवरी, 1954 - 22 दिसंबर, 1954 |
बी.के. मुखर्जी | 23 दिसंबर, 1954 - 31 जनवरी, 1956 |
एस.आर. दास | 01 फरवरी, 1956 - 30 सितंबर, 1959 |
भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा | 1 अक्टूबर, 1959 - 31 जनवरी, 1964 पी. |
बी. गजेंद्रगड़कर | 1 फरवरी, 1964 - 15 मार्च, 1966 |
ए.के. सरकार | 16 मार्च, 1966 - 29 जून, 1966 |
के. सुब्बा राव | 30 जून, 1966 - 11 अप्रैल, 1967 |
के.एन. वांचू | 12 अप्रैल, 1967 - 24 फरवरी, 1968 |
एम. हिदायतुल्लाह | 25 फरवरी, 1968 - 16 दिसंबर, 1970 |
आई.सी. शाह | 17 दिसंबर, 1970 - 21 जनवरी, 1971 |
एस.एम. सीकरी | 22 जनवरी, 1971 - 25 अप्रैल, 1973 |
ए.एन. रे | 26 अप्रैल, 1973 - 27 जनवरी, 1977 |
एम.एच. बेग | 28 जनवरी, 1977 - 21 फरवरी, 1978 |
वाई.वी. चंद्रचूड़ | 22 फरवरी, 1978 - 11 जुलाई, 1985 |
पी.एन. भगवती | 12 जुलाई, 1985 - 20 दिसंबर, 1986 |
आर.एस. पाठक | 21 दिसंबर, 1986 - 18 जून, 1989 |
ई.एस. वेंकटरमैया | 19 जून, 1989 - 17 दिसंबर, 1989 |
एस. मुखर्जी | 18 दिसंबर, 1989 - 25 सितंबर, 1990 |
रंगनाथ मिश्र | 26 सितंबर, 1990 - 24 नवंबर, 1991 के. |
एन. सिंह | 25 नवंबर, 1991 - 12 दिसंबर, 1991 |
एम.एच. कानिया | 13 दिसंबर, 1991 - 17 नवंबर, 1992 |
आई.एम. शर्मा | 18 नवंबर, 1992 - 11 फरवरी, 1993 |
एम.एन. वेंकटचलैया | 12 फरवरी, 1993 - 24 अक्टूबर, 1994 |
ए.एम. अहमदी | 25 अक्टूबर, 1994 - 24 मार्च, 1997 |
जे. एस. वर्मा | 25 मार्च, 1997 - 17 जनवरी, 1998 |
एम.एम. पुंछी | 18 जनवरी, 1998 - 9 अक्टूबर, 1998 |
ए.एस. आनंद | 10 अक्टूबर, 1998 - 31 अक्टूबर, 2001 |
एस. पी. भरूचा | 01 नवंबर, 2001 - 5 मई, 2002 |
बी.एन. कृपाल | 6 मई, 2002 - 7 नवंबर, 2002 |
जी. बी. पटनायक | 8 नवंबर, 2002 - 18 दिसंबर, 2002 |
वी. एन. खरे | 19 दिसंबर, 2002 - 1 मई, 2004 |
एस. राजेंद्र बाबू | 02 मई, 2004 - 31 मई, 2004 |
आर. सी. लाहोटी | 01 जून, 2004 - 31 अक्टूबर, 2005 |
वाई. के. सब्बरवाल | 01 नवंबर, 2005 - 14 जनवरी, 2007 |
के. जी. बालकृष्णन | 14 जनवरी, 2007 - 12 मई, 2010 |
एस. एच. कपाड़िया | 12 मई, 2010 - 28 सितम्बर, 2012 |
अल्तमस कबीर | 29 सितम्बर, 2012 - 19 जुलाई, 2013 |
पालानीसामी सदाशिवम | 19 जुलाई, 2013 - 26 अप्रैल, 2014 |
राजेन्द्र मल लोढ़ा | 27 अप्रैल, 2014 - 27 सितम्बर, 2014 |
एच.एल दत्तु | 28 सितम्बर, 2014 - 2 दिसंबर, 2015 |
तीरथ सिंह ठाकुर | 3 दिसंबर, 2015 - 03 जनवरी, 2017 |
जगदीश सिंह खेहर | 04 जनवरी, 2017 - 27 अगस्त, 2017 |
दीपक मिश्रा | 28 अगस्त, 2017 - 02 अक्टूबर, 2018 |
रंजन गोगोई | 02 अक्टूबर, 2018 - 17 नवंबर, 2019 |
शरद अरविंद बोबड़ | 18 नवंबर, 2019 - अब तक |
सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवन्त विष्णु चन्द्रचूड़ (वाई.वी. चंद्रचूड़ 22 फरवरी, 1978 - 11 जुलाई, 1985) थे। |
सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह (के.एन. सिंह, 25 नवंबर, 1991 - 12 दिसंबर, 1991) थे। |
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec